17 Ноя

решить 1) 8500*39 2) 462*540 3) 1803*2600 4)7090 4100 по действиям

решить 1) 8500*39 2) 462*540 3) 1803*2600 4)7090 4100 по действиям

  • 1) 8500*39=331500

    2) 462*540=249480

    3) 1803*2600=4687800

    а 4 НЕ ПОНЯЛА ЧТО ЗА ЗНАК СТОИТ?

  • 8500×39=331500

    462×540=249480

    1803×2600=4687800

    я не понял что это за знак,но решу все действия

    7090-4100=2990

    7090+4100=11190

    7090×4100=29069000

  • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *